Империя ГРУ. Книга 2
Шрифт:
В 1941–1945 гг. начальник Отдела внешних сношений (Разведупра-ГРУ) НКО СССР.
В послевоенный период научный сотрудник Военно-воздушной инженерной академии. Кандидат военных наук. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды.
Емельянов-Сурик Александр Васильевич
24.10.1892—29.08.1938. Полковник (1935).
Родился в г. Тифлисе в семье потомственного почетного гражданина, инспектора народных училищ; русский. Окончил 4-ю Тифлисскую гимназию.
Член партии с 1912 г. Вел активную подпольную работу в Харькове, где учился на медицинском факультете университета. После Февральской революции член харьковского общегородского парткома, председатель большевистского комитета Харькова.
В декабре 1917–сентябре 1921 г. служил в штабах и частях Красной Гвардии и Красной Армии на Украине и Северном Кавказе. Участник гражданской войны, воевал на Западном и Юго-Западном фронтах.
В 1921 г. поступил и в 1924 г. окончил Военную академию РККА. В августе 1924–сентябре 1926 г. находился в распоряжении Разведупра Штаба РККА — на руководящей работе по легальной линии в Германии, атташе полпредства СССР в Австрии.
В сентябре 1926–апреле 1929 г. начальник штаба 18-й стрелковой дивизии, стажировался по должности командира 52-го стрелкового полка. В апреле 1929–марте 1930 г. начальник 3-го отдела 2-го (организационно-мобилизационного) управления Штаба РККА. В марте 1930–апреле 1931 г. состоял в резерве, пом. секретаря СНК СССР. В апреле 1931–мае 1933 г. зам. начальника Технического штаба начальника вооружений РККА, пом. командира 14-й стрелковой дивизии, состоял в распоряжении Главного управления РККА. В 1933 г. окончил Оперативный факультет Военной академии им. Фрунзе. В июле 1933–декабре 1934 г. зам. начальника Командного управления Главного управления РККА.
В декабре 1934–мае 1936 г. военный атташе СССР в Чехословакии. В мае 1936–феврале 1938 г. военный атташе СССР в Турции. Арестован 11 февраля 1938 г., Военной коллегией Верховного суда СССР 29 августа 1938 г. по обвинению в «участии в контрреволюционной террористической организации» приговорен к расстрелу, приговор приведен в исполнение в тот же день. Реабилитирован в 1956 г.
Еремин Григорий Михайлович («Ещенко»)
1.12.1904–1988. Полковник.
Родился в д. Замоно-Кужевка Льговского у. Курской губ. в семье крестьянина; русский. В 1923 г. окончил профессионально-техническую школу при Любимовском совхозе. Член партии с 1931 г.
В РККА с 1926 г. В 1926–1928 гг. красноармеец, комвзвода, старшина полковой школы 65-го стрелкового полка. В 1929 г. окончил Владикавказскую пехотную школу. Служил комвзвода 9-го стрелкового полка, начальником строевого отделения Рыбинского укрепрайона.
В 1938 г. окончил Специальный факультет Военной академии им. Фрунзе. В сентябре 1938-мае 1939 г. секретный уполномоченный 1-го отдела Разведупра РККА. В мае-июле 1939 г. зам. начальника 5-го отделения (Франция, Швейцария, Италия, Испания) 1-го отдела Управления. В июле 1939-сентябре 1940 г. начальник 3-го отделения (Румыния, Балканы) 1-го отдела Управления. В В сентябре 1940-июне 1941 г. состоял в распоряжении Разведупра Генштаба РККА, 3-й секретарь полпредства СССР в Румынии.
С сентября 1941 г. зам. начальника Разведотдела штаба Южного фронта. В 1942 г. начальник Разведотдела штаба Туапсинского оборонительного района.
Жанмер Жан-Луи («Мур»)
Род. 25.03.1910. Бригадный генерал (Швейцария).
Родился в Швейцарии в г. Бинн. В 1930 г. окончил гимназию в Бинне. В 1934 г. получил диплом архитектора. Затем поступил на военную службу.
В 1962 г. завербован советским военным атташе в Швейцарии В. К. Денисенко. В 1962–1975 гг. сотрудник Военного департамента Швейцарской конфедерации, занимался системой ПВО страны, позднее и гражданской обороной. С 1969 г. возглавлял службу ПВО. Работал вместе с женой — «Мэри».
Арестован в 1975 г. в результате предательства фотографа ГРУ Н. Д. Чернова. Следствие длилось почти два года и в 1977 г. военный трибунал в Лозанне приговорил Жанмера к 18 годам тюрьмы. Освобожден досрочно в 1991 г. Побывал в Москве, где встречался с В. К. Денисенко.
Жбиковский Стефан Владиславович («Алоиз»)
24.02.1891-26.10.1937.
Родился в д. Воля Осовинская Седлецкой губ. в семье интеллигента; поляк. В 1909 г. окончил гимназию и в 1915 г. — физико-математический факультет Варшавского университета. Преподавал математику. На военной службе с декабря 1915 г. В 1916 г. окончил Виленскую военную школу в Полтаве. Служил в 194-м полку в Москве, затем в 7-й армии; прапорщик. Член, затем председатель полкового комитета. Член партии с 1918 г.
В РККА служил с февраля 1918 г. Участвовал в формировании полка (стал его командиром) и Польской западной стрелковой дивизии (стал ее комиссаром). В 1918–1919 гг. занимался нелегальной партийной работой в Польше под именем Ян Засурский. Организовал Военный отдел Польской компартии. Арестован в 1919 г. и приговорен в январе 1920 г. к 8 годам заключения. Вернулся в СССР в результате обмена в апреле 1921 г.
В 1921–1923 гг. работал в Коминтерне, участвовал в работе его Военной комиссии.
В 1923–1927 гг. руководящий сотрудник резидентур Разведупра Штаба РККА в Германии, Англии и Китае. В 1923 г. руководитель Военного аппарата Компартии Германии под псевдонимом «Алоиз». В 1928 г. награжден орденом Красного Знамени.
В 1928–1929 гг. возглавлял военную школу Коминтерна, работу которой курировало IV управление Штаба РККА. В 1930 г. окончил Вечерние курсы усовершенствования высшего и старшего начсостава при Управлении.
В 1930–1933 гг. на партийной работе в Компартии Польши.
В мае 1933 г. зачислен, в мае 1934 г. окончил Основной факультет Военной академии им. Фрунзе по 1-му разряду и зачислен адъюнктом. В мае 1934-январе 1935 г. адъюнкт кафедры страноведения. В январе 1935-январе 1937 г. состоял в распоряжении Разведупра РККА.
В январе-июне 1937 г. преподаватель кафедры организации и мобилизации войск Военной академии им. Фрунзе. Проживал в Москве. Арестован 14 июня 1937 г., Военной коллегией Верховного суда СССР 26 октября 1937 г. по обвинению в «участии в контрреволюционной террористической организации» приговорен к расстрелу, приговор приведен в исполнение в тот же день. Реабилитирован в 1955 г.