Империя ГРУ. Книга 2
Шрифт:
В конце 1920-х гг. жила в Шанхае, работала санитаркой в больнице. Под именем Эммы Кениг в марте 1936 г. выехала в Японию. Работала курьером в группе Зорге в Китае и Японии. В 1941 г. была арестована, приговорена к 7 годам тюрьмы. Освобождена 9 октября 1945. Награждена орденом Красной Звезды. С 1946 г. жила в Берлине.
Клаузен Макс Готфрид Фридрих
1899–1979.
Родился в семье лавочника и механика по ремонту велосипедов, с детства увлекался радиотехникой. В молодости освоил профессии кузнеца и слесаря. В 1917 г. призван в армию. Окончил курсы радистов. Служил в корпусе связи германской армии (в радиочасти на Западном фронте). Демобилизован в 1919 г. Работал у прежнего мастера-кузнеца. С 1921 г. жил в Гамбурге. Работал портовым рабочим, затем механиком на торговых судах. В 1922 г. вступил в Союз германских моряков. В том же году за участие в забастовке судовых механиков осужден на три месяца тюрьмы. В 1927 г. побывал в СССР, после чего стал коммунистом.
В 1928 г. выехал в СССР, прошел обучение в разведшколе. С марта 1929 г. находился в Китае, в том числе во время конфликта на КВЖД в Маньчжурии. Радист советской резидентуры.
С августа 1933 г. жил сначала в Одессе, затем в Саратовском крае, работал радиомастером и трактористом в МТС.
В сентябре 1935 г. выехал в Японию, прибыл в конце ноября. Ближайший помощник Рихарда Зорге. В целях маскировки организовал в Токио фирму по изготовлению множительной техники «Макс Клаузен Сокаи». В 1941 г. был арестован, приговорен к пожизненному заключению. Освобожден 9 октября 1945 г. Награжден орденом Красного Знамени. С 1946 г. жил в Берлине.
Клименко Михаил Александрович
1899-25.08.1937
Уроженец Донбасса; украинец. В РККА служил с 1918 г. В РКП(б) с 1919 г. В 1933 г. окончил Военную академию им. Фрунзе. Командир эскадрона. В 1935–1937 гг. пом. военного атташе в Германии. Арестован 23 мая 1937 г., Военной коллегией Верховного суда СССР 25 августа 1937 г. по обвинению в «участии в террористической организации» приговорен к расстрелу, приговор приведен в исполнение в тот же день. Реабилитирован в 1956 г.
Климов Анатолий Яковлевич
2.09.1898-19.02.1970
Родился в г. Тюмени в семье дорожного мастера; русский. В 1915 г. окончил реальное училище в Тюмени. В августе 1915-декабре 1918 г. студент Восточного института во Владивостоке. В 1916-сентябре 1918 г. эсер. Состоял в нелегальном рабочем кружке при Дальзаводе. Член РСДРП(б) с декабря 1918 г. В декабре 1918–январе 1920 г. во Владивостоке — член президиума, тов. председателя, председатель Центрального бюро профсоюзов, с апреля 1919 г. нааходился на нелегальном положении, с августа 1919 г. заключенный в колчаковской тюрьме.
В январе 1920–феврале 1921 г. учился и окончил в 1920 г. Восточный институт, секретарь обкома Приморской обл. В феврале-ноябре 1921 г. секретарь Дальневосточного секретариата Коминтерна в Иркутске. В 1922 г. в течение пяти месяцев был прикомандирован к полпредству в Пекине. В 1923 г. окончил Восточное отделение Военной академии РККА. В августе 1923–январе 1925 г. зав. отделом партийной жизни газеты «Красное знамя» во Владивостоке. Участник III конгресса Коминтерна в 1924 г.
В январе 1925–мае 1927 г. разведчик в Китае — военный советник во 2-й народной армии, консул в Шанхае и Калгане. В мае 1927–декабре 1929 г. 1-й секретарь полпредства СССР в Монголии. В январе 1930–октябре 1931 г. работал и учился в Международном аграрном институте и в Институте красной профессуры, секретарь Тихоокеанского секретариата профсоюзов во Владивостоке под фамилией Арвис.
В октябре 1931–октябре 1932 г. находился в загранкомандировке по линии IV управления Штаба РККА. В октябре 1932–октябре 1933 г. пом. начальника 2-го отдела, состоял в распоряжении IV управления Штаба РККА.
В октябре 1933–июле 1935 г. отв. референт по Монголии и Туве во 2-м восточно-политическом отделе НКИД СССР. В июле 1935–феврале 1937 г. работал в Западном Китае в г. Карашаре. Владел английским и китайским языками. В феврале 1937–феврале 1939 г. консул СССР во Львове (Польша).
В феврале 1939–сентябре 1941 г. инструктор Главного управления учебных заведений. В сентябре 1941–мае 1948 г. ст. научный сотрудник Тихоокеанского института АН СССР, ст. преподаватель Института востоковедения. В мае 1948–июне 1954 г. находился в заключении в Минлаге. Реабилитирован. После выхода из лагеря не работал. С февраля 1955 г. персональный пенсионер.
Клочко Иван Гаврилович
6.05.1890-10.09.1937. Комбриг (1935).
Родился в с. Браница Козельского у. Черниговской губ. в семье крестьянина; украинец. В 1907 г. окончил городское училище в г. Козельце и в 1910 г. — Учительский институт в г. Глухове. В июне 1910-августе 1915 г. работал учителем в Чернигове. В сентябре 1915 г. призван на военную службу. В 1916 г. окончил Николаевское военное училище в Киеве. В сентябре 1916-июне 1917 г. ротный командир в 88-м запасном полку в Костроме и в 129-м Бессарабском полку на Северном фронте под Ригой; поручик.
В июне 1917-январе 1918 г. член Совета солдатских депутатов в Риге и Валке, депутат Учредительного собрания в Петрограде. Член партии с 1918 г. В январе 1918-сентябре 1921 г. находился на партийной и военной работе на Украине — командир партизанского отряда, член ревкомов, начальник и комиссар Школы червонных старшин в г. Харькове.
В 1923 г. военный советник при ЦК Компартии Германии. В 1924 г. окончил Военную академию РККА. В марте 1924-мае 1926 г. начальник академического отдела УВУЗ РККА.
В мае 1926-июне 1927 г. военный атташе СССР одновременно в Латвии, Эстонии и Литве. В июне 1927-сентябре 1929 г. военный атташе в Польше.
В сентябре 1929-декабре 1930 г. пом. начальника IV управления Штаба РККА и одновременно начальник 3-го отдела. В декабре 1930-декабре 1933 г. командир и комиссар 5-й стрелковой дивизии (г. Полоцк), зам. начальника штаба Белорусского военного округа (Смоленск), с 1931 г. начальник штаба Военной академии им. Фрунзе. В январе 1934-мае 1936 г. военный атташе в Турции. В июне 1936-июне 1937 г. начальник Военно-исторического отдела Генштаба. Владел французским языком. Проживал в Москве. Арестован 8 июня 1937 г., Военной коллегией Верховного суда СССР 10 сентября 1937 г. по обвинению в «участии в контрреволюционной террористической организации» приговорен к расстрелу, приговор приведен в исполнение в тот же день. Реабилитирован в 1956 г.
Клярфельд Владимир Иосифович
27.08.1895-19.03.1939. Майор (1935).
Родился в Херсонской губ. в семье сельского врача; еврей. В 1915 г. окончил реальное училище. В январе 1916 г. был призван на военную службу. В 1917 г. окончил Петроградскую школу прапорщиков. Член партии с 1919 г. В РККА с января 1919 г. Участник Гражданской войны, воевал на Украине и в Крыму. В 1919–1920 гг. пом. начальника отдела штаба 1-й Заднепровской стрелковой дивизии, начальник оперативного отдела штаба Крымской советской армии, заведующий разведотделением 58-й стрелковой дивизии.