ГРУ в Великой Отечественной войне
Шрифт:
Был начальником РО штаба военного округа в Праге (1929–1934), начальником исследовательской группы РО Главного штаба чехословацкой армии (1934–1939). Активный участник советско-чехословацкого сотрудничества в области разведки против фашистской Германии (1935–1945). С помощью Ф. Моравца в Праге был организован и действовал совместный разведывательный центр ВОНАПО-2 (1936–1938).
С 14 марта 1939-го по 1945 работал в Лондоне, руководил деятельностью чехословацкой разведки. С 1942 возобновил сотрудничество с советской военной разведкой. В 1945 стал бригадным генералом. После войны оказался не у дел. В феврале 1948 из Чехословакии эмигрировал в США, сотрудничал с американской разведкой, работал в Пентагоне. Умер в Вашингтоне.
Мотинов Петр Семенович
22.08.1907 – дер. Березенково, ныне Щигровского района Курской области – 28.01.1994.
Русский. Генерал-майор. В Советской Армии с 1926. Член компартии с 1938. Окончил 1-ю Советскую Объединенную военную школу им. ВЦИК (1929), специальный факультет Военной академии им. М.В. Фрунзе (1938).
Командир взвода, помощник командира, командир роты, батальона 144-го стрелкового полка (сентябрь 1929 – май 1935).
Заместитель начальника особого отделения (уполномоченный в Дальневосточном крае) 2-го отдела (сентябрь 1938 – июль 1939), в распоряжении (июль 1939 – июнь 1941) РУ штаба РККА, военный советник Компартии Китая в Особом районе этой страны.
С июня 1941 заместитель начальника 2-го отделения 4-го отдела РУ Генштаба РККА.
Помощник военного атташе при посольстве СССР в Канаде (1943–1945), в США (октябрь 1945 – февраль 1946).
С 1946 начальник Отдела агентурной разведки, заместитель начальника РУ Центральной группы войск в Бадене под Веной.
Мрочковский Стефан Иосифович
14.08.1885 – г. Елисаветград, ныне г. Кировоград, Украина – 22.02.1967 – Москва.
Русский. Корпусный комиссар (1935). В РККА с 1929. Член компартии с 1905. Окончил реальное училище, юридический факультет Харьковского университета. Владел французским, английским и немецким языками.
Член Елисаветградского совета и ревкома, партизан на Украине (1917–1918). В 1919 схвачен деникинцами, посажен в тюрьму, бежал. Агитатор-пропагандист, сотрудник органов народного образования в Елисаветграде, Кисловодске, Харькове и Москве (1919–1921).
Председатель одного из комитетов ВСНХ (1921–1925), правления акционерных обществ «Берстоль» и «Метахим» (1925–1927), через которые осуществлялись некоторые из секретных программ советско-германского военного сотрудничества.
Возглавлял советско-германскую фирму «Востваг», имевшую филиалы во многих странах мира и входившую в мобилизационную сеть коммерческих предприятий советской военной разведки за рубежом (1927–1928; 1939–1941), был начальником этой сети (1928–1939).
В 1942 отозван в СССР.
18 января 1943 арестован, 26 августа 1952 приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к 15 годам лишения свободы по обвинению в антисоветской деятельности. 23 июля 1953 приговор был отменен, 20 августа освобожден из-под стражи. Восстановлен в кадрах армии, но 26 октября того же года вышел в отставку по болезни.
С 1953 персональный пенсионер.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Муромцев Михаил Николаевич (пс.: Горин)
Родился в 1904 в семье священника в селе Верхняя Добрынка Саратовской губернии. Учился в школе в Балашове, затем в Сельхозинституте в Саратове. Член РКСМ с 1919. Член ВКП (б) с 1929.
С 1923 в Москве. Работал в системе Госстраха – зав. секретной частью, зав. учраспредотделом, инспектором. Сотрудничал с редакцией страхового журнала.
С 1928 по 08.1931 в Персии – генпред. Ингосстраха. Здесь начал сотрудничать с ГРУ. По возвращении в Москву учился в Институте внешней торговли.
В 09.1933—09.1935 работал по линии ГРУ в Шанхае (Китай), под прикрытием должностей генпреда Госстраха. Затем управ. Центросоюза. Был арестован китайскими властями, но вскоре освобожден.
Направлен на работу в США. Прибыл в страну в январе 1935 под прикрытием должности представителя «Интуриста» на Западном побережье страны, жил в Лос-Анджелесе.
С помощью завербованного им служащего отделения Бюро военно-морской разведки в Сан-Педро (Калифорния) Хафиза Салиха пытался получить информацию о работе в США японских разведывательных служб. Был арестован ФБР в феврале 1938.
Приговорен к 6 годам тюрьмы и 10 тыс. долларов штрафа. Освобожден в марте 1941. Благодаря вмешательству советского полпредства и лично полпреда К.А. Уманского был выпущен под залог в размере 25 тыс. долл. 10 марта 1939 вместе с Хафизом Салихом осужден за шпионаж и приговорен к 6 годам заключения и штрафу в 10 тыс. долл. Апелляция была отклонена 13 янв. 1941 г. По рекомендации государственного департамента и с санкции министра юстиции 22 марта 1941 исполнение наказания было приостановлено. Окружным федеральным судьей Муромцев был выпущен на поруки. Новый приговор подтвердил штраф в 10 тыс. долл. и высылку из страны в течение 48 часов. В тот же самый день штраф и судебные издержки были оплачены, и он отбыл на советском судне во Владивосток (по некоторым сведениям, как представитель «Интуриста» работал также в Японии, где также был арестован). В годы войны вместе с М.А. Мильштейном руководил американским направлением в ГРУ. Полковник.
Мюллер Анна Барбара (пс.: Анни)
Родилась 9 апреля 1880 в Базеле. Была ответственна за предоставление посреднических услуг и начиная с 1920 была депутатом от Базеля.
Вскоре после революции в России начала работать на советскую разведку, помогая определенным лицам переходить границу близ Базеля. Начиная с 1936 она работала на Марию Иосифовну Полякову, обеспечивая советских агентов, переходящих границу с Францией, фальшивыми паспортами, которыми ее снабжал швейцарский полицейский офицер Макс Хабьяник. Она была также связной между Робинсоном и Рашель Дюбендорфер.
Некоторые родственники Анны Мюллер в Германии были связаны с сетью Шульце-Бойзена. В 1943 она отправилась в Германию, чтобы помочь брату Гансу. Ее арестовали и устроили ей очную ставку с Робинсоном.
Немцы приговорили ее к смертной казни, но швейцарские власти вмешались, и Анна Мюллер получила всего два года тюремного заключения. Была освобождена советскими войсками. В октябре 1945 вернулась в Швейцарию.
Намгаладзе Дмитрий Багратович
01.06.1904 – дер. Абапосты, ныне Амбалаурского района, Грузия – 03.07.1957 – г. Севастополь.
Грузин. Генерал-майор (11.05.1949). В Советской Армии с 1922. Член компартии с 1926. Окончил 1-й техникум в Кутаиси (1923), Грузинскую объединенную военную школу в Тифлисе (1924), Специальные курсы усовершенствования комсостава по разведке при РУ штаба РККА (ноябрь 1929 – ноябрь 1930), командный факультет Военно-воздушной академии им. проф. Н.Е. Жуковского (май 1932 – май 1936).
Красноармеец 3-го Грузинского стрелкового полка (июнь 1922 – июнь 1923), командир взвода (август 1924 – март 1929) того же полка. Участник подавления восстания меньшевиков в Чиатуре и Самтредиа.