ГРУ в Великой Отечественной войне
Шрифт:
После провала группы в апреле 1943 уволен из армии. В сентябре 1944 арестован новыми властями, но благодаря положительным показаниям свидетелей был отпущен. Через пять лет был вновь необоснованно арестован в связи с делом Трайчо Костова, отправлен в лагерь. Реабилитирован после пленума ЦК БКП (апрель 1956).
Награжден советским орденом Красного Знамени (1966), болгарским «Народная Республика Болгария» I ст. (1966).
Николь Леон
10.04.1887 – Моншерен (кантон Во), Швейцария – 28.06.1965 – Швейцария.
Был женат на сестре супруги доктора Марио Бьянки. Работал почтовым служащим. В 1909 вступил в социал-демократическую партию.
С 1919 по 1939 был в составе Женевского национального совета СПР. Выдающийся деятель социалистической партии, блестящий оратор. С конца 1920-х конфликтовал с руководством Социалистической партии Швейцарии, поскольку поддерживал антивоенное движение в Коминтерне и советскую внешнюю политику. С 1933 по 1936 руководил «Красной Женевой». Превратился в ярого сторонника Советского Союза.
В 1932 был председателем Социалистической партии Швейцарии. Впоследствии стал видным деятелем левой Швейцарской партии труда.
В 1939 совершил памятное путешествие в Москву, продолжавшееся несколько недель, вместе со своим другом секретарем швейцарской КП Карлом Гофмайером. Встречался, в частности, с Мануильским. После заключения советско-германского пакта был исключен за его поддержку из рядов швейцарской Социалистической партии.
Поддерживал тесные связи с Ноэлем Филдом, Шандором Радо и Рашель Дюбендорфер. В группе «Красная тройка» играл роль наводчика и вербовщика. После Второй мировой войны сотрудничал с советским посольством в Берне. После войны Николь вступает в Швейцарскую партию труда, но, чувствуя неприязненное отношение к себе со стороны членов бывшей КП, в вопросе о нейтралитете Швейцарии отходит от позиции партии, в связи с чем в начале 1952 руководство Швейцарской партии труда исключило его из своих рядов. Основал недолго просуществовавшую «Прогрессивную партию».
Николь Пьер (пс.: Ноэль)
Родился 20 мая 1909 в Базеле.
Групповод ГРУ в Швейцарии в годы войны. Сын Леона. В начале 30-х поступил в экономический институт. В 1932 уехал в Англию, где продолжал учебу. В 1939 женился на Камилле Ленхард. От отца он унаследовал левые убеждения и некоторое время был редактором газеты партии труда (коммунистической) «Ля Войкс Увриер». Когда началась война в Испании, отправился туда в качестве военного корреспондента газеты «Травайль». В августе 1943 арестовывался на 3 недели за свою политическую активность. В 1954–1958 вместе с отцом создал и возглавлял «Прогрессивную партию». Затем отошел от политической деятельности.
Пьер Николь имел хорошие связи в политических и правительственных кругах. Он занимался поисками людей, которые могли бы предоставлять военно-политическую информацию по фашистской Германии. Иногда это были только наводки на подходящих кандидатов, вербовку которых поручали другому человеку, а иной раз Николь занимался и вербовкой. Кроме того, через знакомых финансистов он поддерживал финансовые связи резидентуры. Добывал информацию о работах по ядерной тематике, которые велись в Германии. Подобно Александру Футу, служил связным между отцом и швейцарской КП, с одной стороны, и Шандором Радо – с другой. Умер в Женеве 28.06.1965.
Никольский Виталий Александрович
Родился в 1914 в дер. Воронец, ныне Белевского района Тульской области.
Русский. Генерал-майор (10.05.1961). В Советской Армии с 1932. Окончил инженерный факультет Военно-химической академии РККА им. К.Е. Ворошилова (1937).
Помощник начальника химслужбы 43-й стрелковой дивизии (1937–1938).
С марта 1938 в РУ штаба РККА. Проходил обучение в Центральной школе подготовки командиров штаба при Управлении (май – ноябрь 1938), старший помощник начальника 6-го отделения 3-го отдела (май 1939 – декабрь 1940), 1-го отделения 4-го отдела (декабрь 1940 – ноябрь 1941), заместитель начальника 1-го отделения 2-го отдела РУ Генштаба РККА.
Участник Великой Отечественной войны. Старший помощник начальника РО 10-й армии Западного фронта (ноябрь 1941 – апрель 1942), 2-го (агентурного) отделения РО штаба Западного фронта (апрель – август 1942), начальник 2-го (агентурного) отделения РО Юго-Западного фронта (август – декабрь 1942), 4-го отдела 2-го управления ГРУ Красной Армии (декабрь 1942 – апрель 1943), направления, заместитель начальника 2-го (агентурного) отдела (апрель 1943 – май 1945) РУ Генштаба РККА.
Работал в ГРУ (1945–1947), заместитель начальника РУ Центральной группы войск в Австрии (1947–1955), в центральном аппарате ГРУ (1955–1956), заместитель начальника РУ штаба Группы советских войск в Германии (1956–1958), начальник направления Управления оперативной разведки ГРУ (1958–1960).
Военный атташе и резидент военной разведки в Швеции (октябрь 1960 – июнь 1963), руководил работой крупного агента Стига Венерстрёма («Викинг»).
Начальник факультета Военно-дипломатической академии Советской Армии (1963–1968), контрольный редактор в Воениздате МО СССР (1968–1990).
С мая 1990 на пенсии.
Награжден двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны I ст., тремя орденами Красной Звезды, медалями.
Соч.: Аквариум-2. М., 1999; ГРУ в годы Великой Отечественной войны, М., 2005.
Новиков Александр Васильевич
Родился 30.08.1899 в дер. Павловка, ныне Льговского района Курской области.
Русский. Из крестьян. Батальонный комиссар (1940). В РККА с 1919. Член компартии 1918–1921 и с 1927. Окончил общевойсковое отделение Курсов усовершенствования комсостава по разведке при РУ штаба РККА (1932).
Секретный сотрудник Информотдела при РВС Южной группы (май 1919 – октябрь 1922), сотрудник для поручений, уполномоченный по военно-агентурной разведке Особого отдела при Бухарском фронте.
Участник Гражданской войны, воевал в 1920–1922. В отпуске по семейным обстоятельствам (октябрь 1922 – май 1923).
Переводчик, делопроизводитель, заведующий делопроизводством (май 1923 – июнь 1927), старший шифровальщик (июнь 1927 – ноябрь 1930) РО штаба Кавказской Краснознаменной армии, в распоряжении РУ штаба РККА. Награжден револьвером «Наган» «за работу в связи с событиями на Дальнем Востоке» (1930).
Помощник начальника 1-й (шифровальной) части (потом сектора) (декабрь 1930 – январь 1935), в распоряжении (январь 1935 – август 1939) РУ штаба РККА, помощник начальника приграничного разведывательного пункта Киевского военного округа (1935–1936). Младший преподаватель кафедры страноведения Военной академии им. М.В. Фрунзе (август 1939 – октябрь 1940).