Спецслужбы Российской Империи. Уникальная энциклопедия
Шрифт:
Бларамберг Иван Федорович – штабс-капитан – 03.1836—1841 гг.
Франкини Виктор Антонович – генерал-майор – с 04.1877 г., далее – заведующий обучением персидской кавалерии
Домонтович Алексей Иванович – подполковник (полковник с 1880 г.) – 01.1879—1882 гг.;
Чарковский Петр Владимирович – полковник – 06.1882—1885 гг.
Кузьмин-Караваев Дмитрий Дмитриевич – полковник – 1885—01.1890 гг.
Шнеур Николай Яковлевич – полковник – 01.1890—01.1893 гг.
Бельгард Владимир Карлович – ротмистр – 01.1893—02.1894 гг.
Косаговский Владимир Андреевич – полковник (с 1900 г. генерал-майор) – 02.1894—1903 гг.
Чернозубов Фёдор Григорьевич – полковник – 30.09.1903—1.06.1906 гг.
Ляхов Владимир Платонович – полковник – 26.08.1906—1909 гг.
Вадбольский Николай Петрович – полковник князь (с 1911 г. – генерал-майор) – 18.09.1909—1914 гг.
Прозоркевич Николай Васильевич – подполковник (полковник с 1915 г.) – 1914—1916 гг.
Майдель Владимир Николаевич—генерал-майор барон – 16.10.1916—1917 гг.
Клерже Георгий Иосифович—полковник – 1917—1918 гг.
Старосельский Всеволод Дмитриевич—полковник – 1919—1920 гг.
в Мешхеде
Скурат Лев Николаевич – подполковник (с 1915 г. – полковник) – 1911—1917 гг.
Румыния
Военные агенты
Бобриков Георгий Иванович – полковник – 11.1876 г.
фон Поппен Георгий Васильевич – 14.01.1888 – 12.09.1989 гг.
Таубе Фердинанд Фердинандович – генерал-майор – барон – фон – 1895 – июль 1899 гг.
Леонтович Евгений Александрович – полковник – 26.07.1899—20.10.1901 гг.
Леонтьев Максим Николаевич – полковник – 20.10.1901– 9.01.1905 гг.
Занкевич Михаил Ипполитович – подполковник (с 6.12.1908 г.– полковник) – 9.01.1905—5.10.1910 гг.
Искрицкий Евгений Андреевич – полковник – 14.01.1911—19.08.1913 гг.
Семенов Борис Анатольевич – полковник – 23.10.1913 – 3.07.1916 гг.
Татаринов Александр Александрович – полковник – 1916 г.
Морские агенты
Щеглов Александр Николаевич – 1914–1917 гг.
Сербия
Военные агенты
Никитин А.П. – генерал-лейтенант – 11.1876 г.
Бобриков Георгий Иванович – полковник – с 08.1877 г.
фон Поппен Георгий Васильевич – 14.01.1888—12.09.1989 гг.
Таубе Фердинанд Фердинандович – генерал-майор – барон – фон – сентябрь 1889 – июль 1899 г.;
Леонтович Евгений Александрович – полковник – 20.04.1899– 17.02.1902 гг.
Сысоев Иван Николаевич – полковник (с 2.04.1906 – генерал-майор) – 9.10.1902—4.06.1907 гг.
Агапеев Владимир Петрович – подполковник (с 6.12. 1910 г. полковник) – 27.11.1907—14.10.1909 гг.
Артамонов Виктор Алексеевич – полковник (с 6.12.1915 г. – генерал-майор) – 14.10.1909—1917 гг.
Соединенные штаты Америки
Военные агенты
Горлов Александр Павлович – полковник (генерал-майор) – 1868—1873 г.
Шебеко Вадим Николаевич – подполковник – 28.10.1899—24.11.1901 гг.
Распопов Н. Н. – 01. 1902—08.1907 гг.
де-Боде А. К. – 01.1908—08.1912 гг.
Голеевский Николай Лаврентьевич – полковник – 4.12.1912 – после 1.01.1916 г.
Николаев Александр Михайлович – полковник – 05.1916—1917 гг.
Морские агенты
Кроун А Е – капитан 2-го ранга – 1862–1864 гг.
Мертваго Дмитрий Федорович – капитан 1-го ранга – 1892—1899 гг.;
Ферзен Василий (Вильям) Николаевич – 1900—1902 гг.;
Бутаков Александр Григорьевич 1-й – 1903—1905 гг.
Небольсин Аркадий Константинович – 1905—1909 гг.
Васильев Д.С. – 1910—1914 гг.
Турция
Военные агенты
Дюгамель Александр Осипович – поручик – 22.08.1826—1.10.1827 гг.
Берг Федор Федорович – полковник – 01.—23.10.1827 г.
Липранди Иван Петрович – полковник – 1827 г.
Дандрико – полковник
Дюгамель Александр Осипович – 1832—1834 гг.
Дайнези Иосиф Францевич – полковник – 03.1840—09.1841 гг.
Тизенгаузен Е Ф. – 06.1849—30.03.1850 гг.
Остен-Сакен К.И. – полковник – граф – 03.1850—1853 гг.
Франкини Виктор Антонович – полковник – 06.1856—1870 гг.
Зеленой Александр Семенович – подполковник – 16.07.1870—5.03.1879 (с перерывом в 1977—1878 гг.)
Веригин полковник – 1879—1880 гг.
Филиппов Владимир Николаевич – генерал-майор – 1881—1887 гг.