Спецслужбы Российской Империи. Уникальная энциклопедия
Шрифт:
Пешков Николай Николаевич – подполковник – 10.1888—06.1896 гг.
Калнин Эммануил Христианович – полковник (с 6.12.1902 г. – генерал-майор) 20.08.1899—19.11.1904 гг.
Алексеев Александр Павлович – подполковник (с 6.12.1905 – полковник) – ноябрь 1904—октябрь 1906 г.;
Хольмсен Иван Алексеевич – полковник (с 6.12.1910 г. – генерал-майор) – 28.10.1906—14.01.1913 гг.
Леонтьев Максим Николаевич – генерал-майор – 8.03.1913—16.10.1914 гг.
в Эрзеруме (де-факто)
Малама Яков Дмитриевич – подполковник – 01.1873—12.1874 гг.
Аверьянов Петр Иванович – 1901–1905 гг.
Вышинский Евгений Евгеньевич – подполковник – 1908—1914 гг.
в Ване
Грязнов Федор Федорович – подполковник – с 12.1892 гг.
Маевский Владимир Теофилович – подполковник – с 1895 г.
Шелковников Борис Алексеевич – 1905 г.
Термен Ричард Иосифович – подполковник – 1905—1908 гг.
в Ризе
Пешков Николай Николаевич – капитан (с 1886 г. ) – 1883—1886 гг.
Гиппиус Александр Иванович – с 1886
Маевский Владимир Теофилович – подполковник – с 1901 г.
в Хаме
Шелковников Борис Алексеевич – до 1914 г.
в Мосуле (де-факто)
Бензенгр Александр Васильевич – 1908—1910 гг.
Помощники и сотрудники
Калнин Эммануил Христианович—подполковник – с 11.1890 г.;
Леонтьев Максим Николаевич—полковник (пом. в.а.) – 30.05.—20.10.1901 гг.
18.05.1896—28.10.1899 гг. – капитан Шебеко Вадим Николаевич – в распоряжении военного агента.
Морские агенты
Эбергардт Андрей Августович – 1894—1896 г.;
Степанов 2-й Владимир Алексеевич – 1897—1899 гг.
Петров 6-й Александр Васильевич – 1900—1902 гг.
Бергель Константин Владиславович – 1903 гг.
Шванк А. Ф. – 1904—1907 гг.
Щербо Николай Иванович – 1908 г.
Щеглов Александр Николаевич – 1909—1914 гг.
Франция
Военные агенты
Чернышев Александр Иванович – штабс-ротмистр (с 1810 г. – ротмистр, полковник) – 1810—13.02.1812 гг.
Чевкин Константин Владимирович – генерал-майор – 1830 г.
Глинка-Маврин Борис Григорьевич – штабс-капитан (с 3.04.1838 г. – капитан, полковник с 9.11.1842) – 25.04.1835—22.01.1844 гг.
Штакельберг Эрнст Густавович – 1848 г.
Альбединский Петр Павлович – полковник – 3.10.1856—27.10.1858 гг.
Шувалов Павел Андреевич граф – ротмистр (с 1859 г. – флигель-адъютант, с 17.04.1860 г. – полковник) – 17.04.1859—15.07.1861 гг.
Витгенштейн Лев Петрович (?) – флигель-адъютант полковник – князь – до 1866 г. (?)
Фредерикс Лев Александрович – полковник (с 1879 г. – флигель-адъютант, с 30.08.1884 г. – генерал-майор, с 30.08.1894 г. – генерал-лейтенант, с 1896 г. – генерал-адъютант) – барон – 12.10.1876—29.07.1899 гг.
Муравьев-Амурский Валериан Валерианович – полковник – граф – 28.08.1899—9.03.1901 гг.
Лазарев Владимир Петрович – 9.03.1901—15.05.1908 гг.
Кузьмин-Караваев Александр Николаевич – полковник – 1.10.1905 – 1.12.1905 гг. (врид)
Адабаш Михаил Алексеевич – полковник – 28.01.1908—1.03.1908 гг. (врид)
Ностиц Григорий Иванович – 3.08.1908 —1.03.1912 гг.;
Игнатьев Алексей Алексеевич – полковник граф – 10.03.1912—1917 гг.
Помощники и сотрудники
Орлов Алексей Николаевич – флигель-адъютант – штабс-ротмистр князь – 9.04.1896—?
Морские агенты
Алексеев Евгений Иванович – 1883—1886 гг.
Бэр Феликс Иосифович – 1895 г.;
Мартынов Борис Николаевич – 25.04.1895—1898 гг.;
Шеин Сергей Павлович – 1898—1901 гг.
Епанчин Гавриил Алексеевич – 1901—1906 гг.
Погуляев Сергей Сергеевич – 1906—1910 гг.
Карцов Виктор Андреевич – 1910 —1913 гг.
Дмитриев Владимир Иванович 6-й – капитан 1-го ранга – 01.04.1913—1917 гг.
Черногория
Военные агенты
Боголюбов Андрей Андреевич – полковник – с 05.1877 г.
Леонтович Евгений Александрович – полковник – 20.10.1901—20.04.1902 гг.
Сысоев Иван Николаевич – полковник (генерал-майор с 2.04.1906 г.) – 9.10.1902—4.06.1907 гг.
Потапов Николай Михайлович – подполковник (с 6.12.1906 г. – полковник, с 6.12.1912 г. – генерал-майор) – 10.06.1903—08.1916 гг.